> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 24. 03. 2016 do 20. 03. 2020
minister zdravotníctva od 23. marca 2016 do 22. marca 2018
Ministerstvo zdravotnícta SR
Tomáš Drucker
minister zdravotníctva od 23. marca 2016 do 22. marca 2018
Ministerstvo zdravotnícta SR
Rýchly prístup
Užitočné odkazy
Iné stránky
- Centrálny register zmlúv
- Centrálny register projektov
- Centrálny register splatných pohľadávok štátu
- Register výročných správ a verejných odpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií
- Register ponúkaného majetku štátu
- NASES
- Národný úrad pre OLAF
- Boj proti korupcii
- Partnerská dohoda
- Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA)
- Sekcia štátnej služby a verejnej služby