Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
>
Domov
>
Vláda Slovenskej republiky
>
História vlád SR
>
Vláda SR od 24. 03. 2016 do 20. 03. 2020
Peter Pellegrini
poverený riadením Ministerstva kultúry SR od 7. marca 2018 do 22. marca 2018
Ministrestvo kultúry SR
©1998 - 2024
Úrad vlády SR.
Všetky práva vyhradené.
Design by
Aglo solutions
, Powered by
SysCom