> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
podpredseda vlády Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
sa narodil 27. júla 1950 v Bratislave v učiteľskej rodine. Po ukončení základnej deväťročnej školy a strednej všeobecnovzdelávacej školy s maturitou absolvoval v r. 1969-1974 Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu riadenia so zameraním na ekonomicko-matematické výpočty.
Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval v Slovenskom cenovom úrade v rôznom pracovnom zaradení, nakoniec ako riaditeľ odboru cien priemyslu. Od roku 1988 pracoval na Ministerstve financií Slovenskej republiky ako vedúci oddelenia cien priemyslu a zástupca riaditeľa odboru cien. V roku 1990 sa podieľal na vytvorení Protimonopolného úradu SR, kde bol riaditeľom výkonného odboru.
Od apríla 1992 pracoval v ústredí Hnutia za demokratické Slovensko ako asistent podpredsedu pre ekonomiku a tajomník Ekonomického klubu HZDS. Od 1. júla 1992 ho Predsedníctvo vlády SR menovalo do funkcie riaditeľa Odboru hospodárskej politiky Úradu vlády SR. Od novembra 1993 do marca 1994 vykonával funkciu podpredsedu vlády SR. V súčasnosti pôsobí ako ekonomický podpredseda HZDS a poslanec Národnej rady SR.
Sergej Kozlík je ženatý. Medzi jeho osobné záujmy patrí najmä šport, divadlo a hudba. Pasívne ovláda anglický a ruský jazyk.
Sergej Kozlík
podpredseda vlády Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
sa narodil 27. júla 1950 v Bratislave v učiteľskej rodine. Po ukončení základnej deväťročnej školy a strednej všeobecnovzdelávacej školy s maturitou absolvoval v r. 1969-1974 Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu riadenia so zameraním na ekonomicko-matematické výpočty.
Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval v Slovenskom cenovom úrade v rôznom pracovnom zaradení, nakoniec ako riaditeľ odboru cien priemyslu. Od roku 1988 pracoval na Ministerstve financií Slovenskej republiky ako vedúci oddelenia cien priemyslu a zástupca riaditeľa odboru cien. V roku 1990 sa podieľal na vytvorení Protimonopolného úradu SR, kde bol riaditeľom výkonného odboru.
Od apríla 1992 pracoval v ústredí Hnutia za demokratické Slovensko ako asistent podpredsedu pre ekonomiku a tajomník Ekonomického klubu HZDS. Od 1. júla 1992 ho Predsedníctvo vlády SR menovalo do funkcie riaditeľa Odboru hospodárskej politiky Úradu vlády SR. Od novembra 1993 do marca 1994 vykonával funkciu podpredsedu vlády SR. V súčasnosti pôsobí ako ekonomický podpredseda HZDS a poslanec Národnej rady SR.
Sergej Kozlík je ženatý. Medzi jeho osobné záujmy patrí najmä šport, divadlo a hudba. Pasívne ovláda anglický a ruský jazyk.
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dnes je 27. september 2024
Rýchly prístup
Užitočné odkazy
Iné stránky
- Centrálny register zmlúv
- Centrálny register projektov
- Centrálny register splatných pohľadávok štátu
- Register výročných správ a verejných odpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií
- Register ponúkaného majetku štátu
- NASES
- Národný úrad pre OLAF
- Boj proti korupcii
- Partnerská dohoda
- Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA)
- Sekcia štátnej služby a verejnej služby